Reports for Sylvia Hostettler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sylvia Hostettler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5857278, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Karla und Henriette Noerdlinger-Stiftung, in Zürich, CH-020.7.000.237-5, Stiftung (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2009, S. 26, Publ. 5195242).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hostettler, Sylvia, von Wahlern, in Einsiedeln, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Karla und Henriette Noerdlinger-Stiftung, in Zürich, Stiftung (SHAB Nr.16 vom 24.1.1994 S.455).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Sylvia, von Wahlern, in Einsiedeln, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied).
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Karla und Henriette Noerdlinger-Stiftung, in Zürich , c/oGnehm + Notz Treuhand AG, Schöntalstrasse 21, 8004 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
23.8.1989.
Zweck:
Hilfe im Berggebiet, insbesondere durch Beiträge an die Restaurierung und Reparaturen von Bauernhäusern sowie durch Unterstützung von Altersheimen im Berggebiet.
Aufsichtsbehörde:
Eidg. Department des Innern.
Organisation:
Stiftungsrat von 1 bis 3 Mitgliedern. Errichtung der Stiftung durch letztwillige Verfügung vom 23.08.1989 der Noerdlinger, Henriette, in Zürich.
Eingetragene Personen:
Kälin, Dr. Franz, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hostettler, Sylvia, von Wahlern, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Teresa, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.