Reports for Victor Hossmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Victor Hossmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2893791, Commercial Registry Office Berne, (36)
Otto Moor AG, Autotransporte Lyss, in Lyss, CHE-107.170.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1501565).
Firma neu:
Otto Moor AG, Autotransporte Lyss in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.06.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hossmann, Victor, von Basel, in Bettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thommen, Urs, von Gelterkinden, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1501565, Commercial Registry Office Berne, (36)
Otto Moor AG, Autotransporte Lyss, in Lyss, CHE-107.170.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2009, S. 4, Publ. 5302286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer, Kurt, von Erlenbach im Simmental, in Lyss, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hossmann, Victor, von Basel, in Bettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1491389, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Beton AG Basel, in Basel, CHE-112.082.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7125610).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hossmann, Victor, von Basel, in Bettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Felix, von Hasle bei Burgdorf, in Gunzgen, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiefer, Bruno, von Starrkirch-Wil, in Belp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.