Reports for Esther Holm
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Esther Holm
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004777681, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Esther Holm GmbH, in Horgen, CHE-109.887.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004482809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holm, Esther, von Flüelen, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
a&o accta ortag ag (CHE-115.359.835), in Baar, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00].
Publication number: HR02-1004480996, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 29'638 vom 20.08.2018 Esther Holm GmbH, in Horgen, CHE-109.887.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430079). Der mit SHAB-Publikation Nr. 162 vom 23.08.2018 erfolgte TR-Eintrag 29'638 vom 20.08.2018 betreffend Streichung der Funktion als Geschäftsführerin sowie der Zeichnungsberechtigung der Gesellschafterin Esther Holm erfolgte irrtümlich und wird hiermit widerrufen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holm, Esther, von Flüelen, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [nicht: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 4430079, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Esther Holm GmbH, in Horgen, CHE-109.887.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, Publ. 4385339).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holm, Esther, von Flüelen, in Wettingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].