Reports for Jvo Holdener
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jvo Holdener
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005956011, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Skilift Oberiberg AG, in Oberiberg, CHE-108.777.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3944263).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holdener, Walter, von Oberiberg, in Oberiberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Josef, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern, Rudolf genannt Ruedi, von Zürich und Buchberg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Oskar, von Oberiberg, in Oberiberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fässler, Patrik, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holdener, Jvo, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lagler, Lucas, von Unteriberg, in Oberiberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005956012, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Tourismus Oberiberg AG, in Oberiberg, CHE-109.567.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116416).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Josef, von Oberiberg, in Oberiberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holdener, Walter, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern, Rudolf genannt Ruedi, von Zürich und Buchberg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holdener, Jvo, von Oberiberg, in Oberiberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Patrik, von Oberiberg, in Oberiberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lagler, Lucas, von Unteriberg, in Oberiberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2323401, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
SiLAB AG, in Einsiedeln, CHE-217.058.196, Langrütistrasse 33, 8840 Einsiedeln, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.08.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von elektronischen Baugruppen und Geräten in den Bereichen Sensorik, Elektronik und der Informationstechnologie, sowie die Erbringung von Beratungs-, Forschungs- und Entwicklungs-Dienstleistungen für Hardware und Software sowie den Handel mit Produkten aus diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.8.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Holdener, Jvo, von Oberiberg, in Oberiberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Landolt, Simon, von Glarus Nord, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.