Reports for Markus Hofstetter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Hofstetter
Newest SOGC notifications: Markus Hofstetter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005607654, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
PMH Immobilien GmbH, in Kriens, CHE-322.420.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2017, Publ. 3529763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Peter, von Kriens, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Markus, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Hofstetter, Markus Anton, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hofstetter, Martina, von Horw, in Kriens, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004997466, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Essex Chemie Foundation, in Luzern, CHE-110.394.184, Stiftung (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004779143).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Markus, von Kriens, in Kriens, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4111009, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
KC2S Consulting GmbH, in Luzern, CHE-170.831.596, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2011, Publ. 6166610).
Firma neu:
KC2S Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 23.02.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smith, Catherine, von Vulliens, in Jorat-Mézières, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Mézières (VD), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Smith, Kenneth, von Vulliens, in Jorat-Mézières, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Smith, Sean, von Vulliens, in Bath (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Hofstetter, Markus, von Kriens, in Kriens, Liquidator, mit Einzelunterschrift.