Reports for Beatrice Hofstetter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beatrice Hofstetter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1449297, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Ferienhauszone Brünig, in Meiringen, CHE-104.019.453, Genossenschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 5, Publ. 4972764).
Domizil neu:
c/o Monika Brugger, Brünig 652A, 3860 Brünig.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Beatrice, von Wolhusen, in Sempach Stadt (Sempach), Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zemp, Markus, von Wolhusen, in Neuenkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Ah, René, von Sarnen, in Geroldswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winterberger, Markus, von Meiringen, in Meiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Monika Ruth, von Veltheim AG, in Obergösgen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brugger, Monika, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Frischknecht, Reto, von Schwellbrunn, in Ottenbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfer, Beat Oskar, von Seltisberg, in Ormalingen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graber, Yvonne, von Luzern, in Adligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2233874, Commercial Registry Office Berne, (36)
Erschliessungs-Genossenschaft 'Ferienhauszone Brünig', in Meiringen, Genossenschaft (SHAB Nr. 153 vom 09.08.1996, S. 4754).
Statutenänderung:
8.03.2003.
Firma neu:
Genossenschaft Ferienhauszone Brünig.
Domizil neu:
c/o Josef Arnet, Brünigpass 648 H, 3860 Brünig.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt zugunsten der Mitglieder (Grundeigentümer) die Reinigung, Schneeräumung und ganz allgemein den Unterhalt des Areals gemäss Perimeterüberbauungs- und Detailerschliessungsplan mit Sonderbauvorschriften Brünigpass Plan Nr. 1 vom 23. Juni 1978 in gemeinsamer Selbsthilfe. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Ruedi, von Basel, in Basel, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Rudolf, von Degersheim, in Wädenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Gunten, Kurt, von Sigriswil, in Brünig, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Poppelreuter, Silvia, von Littau, in Littau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Josef, von Luzern, in Brünig (Meiringen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Hofstetter, Beatrice, von Wolhusen, in Sempach Stadt (Sempach), Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graber, Bruno, von Luzern, in Adligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Luzern];
von Ah, René, von Sarnen, in Geroldswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gossweiler, Walter, von Neftenbach, in Meiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.