Reports for Eugen Hofmeister
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eugen Hofmeister
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005139931, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schweizerische Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen (GMS), in Wettingen, CHE-107.926.502, Verein (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455881).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmeister, Eugen, von Luzern, in Sempach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Jörg, von Starrkirch-Wil, in Lostorf, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bindschedler, Georges, von Zürich, in Muri bei Bern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1764039, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schweizerische Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen GMS, in Wettingen, CHE-107.926.502, Verein (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, Publ. 1214109).
Statutenänderung:
22.03.2014.
Name neu:
Schweizerische Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen (GMS).
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Erhaltung und Förderung des Interesses für Geschichte, insbesondere Militärgeschichte, durch die Vermittlung von militärhistorischem Wissen. Er ermöglicht das gemeinsame Studium militärhistorischer und kultureller Ereignisse sowie die themenbezogene Besichtigung von Örtlichkeiten, Bauten und Einrichtungen im In- und Ausland. Der Verein leistet dadurch einen Beitrag zur Förderung des Wehrwillens und des Verständnisses für friedenssichernde Massnahmen in der Öffentlichkeit. Dies geschieht hauptsächlich durch die Organisation und Durchführung von Studienreisen unter Leitung von fachlich kompetenten und durch den Verein gestellten Reiseleitenden und unter Beizug eines Reisebüros, durch die Behandlung von militärhistorischen und militärpolitischen Themen an Tagungen und durch das Erstellen und den Vertrieb einer Schriftenreihe mit militärhistorischen Themen, von militärhistorischer Literatur und von Reisedokumentationen.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Zuwendungen aller Art, allfällige Gewinne aus Reisen, Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten. [bisher: Mittel: Beiträge der Mitglieder, welche von der Vereinsversammlung festgesetzt werden sowie Zuschlag zu Nettokosten bei durchgeführten Reisen.].[bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, allfällige Gewinne aus Reisen, Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten und freiwillige Spenden.].Organisation neu: [Streichung der Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Dr. Hans Rudolf, von Trubschachen, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Läubli, Rudolf, von Zürich, in Bern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, André, von Zürich, in Wetzikon ZH, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmeister, Eugen, von Luzern, in Sempach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glaus, Christoph, von Benken SG, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1214109, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schweizerische Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen GMS, in Wettingen, CHE-107.926.502, Verein (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6619598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richner, Andreas, von Gränichen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Derungs, Felix Vinzens, von Suraua, in Bassersdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willumat Buyvol, Heidi Susanna, von Basel, in Liebefeld, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bollmann, Dr. Hans, von Bottighofen und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läubli, Rudolf, von Zürich, in Bern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Köniz];
Accola, David Matthias, von Davos, in Eggiwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Accola, David Matthias, Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Hofmeister, Eugen, von Luzern, in Sempach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, André, von Zürich, in Wetzikon ZH, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyenberg, Andreas, von Zofingen, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röthlisberger, Jörg, von Chur, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stauffer, Hanns, von Bern, in Gümligen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.