Reports for Rolf Jean Hofmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Jean Hofmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005744788, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Sportanlage Sagibach, in Wichtrach, CHE-104.191.684, Genossenschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967690).
Statutenänderung:
18.01.2023.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Rolf, von Worb, in Münsingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Peter, von Langnau im Emmental, in Kirchdorf BE, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krähenbühl, Andreas, von Zäziwil, in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005011568, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Belp, Manuel Stauffer, in Belp, CHE-249.960.988, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2020, Publ. 1005007689).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Rolf Jean, von Worb, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wenger, Michael, von Thurnen, in Ittigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004967690, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Sportanlage Sagibach, in Wichtrach, CHE-104.191.684, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2019, Publ. 1004623272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Rudolf, von Oberdiessbach, in Wichtrach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Gunten, Raphael, von Ostermundigen, in Worb, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rytz, Jürg, von Rüti bei Büren, in Oberwichtrach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Rolf, von Worb, in Münsingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dubach, Daniel, von Schwarzenburg, in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jakob, Peter, von Langnau im Emmental, in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Moser, Beat, von Arni (BE), in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Riem, Bruno, von Kirchdorf (BE), in Wichtrach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser, Beat, von Affoltern im Emmental, in Wichtrach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Waber, Heinz, von Horrenbach-Buchen, in Uebeschi, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänni, Daniel, von Belp, in Konolfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.