Reports for Matthias Hofinger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Matthias Hofinger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004797105, Commercial Registry Office Zug, (170)
C-Trading Growth AG, in Zug, CHE-372.332.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofinger, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Münsterlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kovtoniuk, Dmytro, ukrainischer Staatsangehöriger, in Chavannes-près-Renens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004732551, Commercial Registry Office Zug, (170)
C-Trading Growth AG, in Zug, CHE-372.332.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2019, Publ. 1004570716).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritschi, Marc, von Horgen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofinger, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Münsterlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004570716, Commercial Registry Office Zug, (170)
BitFinancial Holding AG, in Zug, CHE-372.332.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, Publ. 4026071).
Statutenänderung:
08.02.2019.
Firma neu:
C-Trading Growth AG.
Domizil neu:
General-Guisan-Strasse 6, 6300 Zug.
Zweck neu:
Dienstleistungen sowie Beratung auf dem Gebiet der Softwareentwicklung und Durchführung wissenschaftlichen Rechnens, insbesondere von Krypto-Währungen (elektronisches Geld) sowie Blockchain-Technologien;
Ferner Anbieten von Dienstleistungen sowie Beratung auf dem Gebiet des Handels mit Genussmittel;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofinger, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Münsterlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.