Reports for Markus Hodel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Hodel
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Hodel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004518990, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Nellos AG, in Brittnau, CHE-115.780.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, Publ. 5699764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Markus, von Luzern, in Brittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch, Roland, von Sarnen, in Brittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burch, Beatrice, von Luzern, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hodel-Meier, Ruth, von Luzern, in Brittnau, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5984082, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Miba-Bau- und Immobiliengesellschaft Adliswil AG, in Adliswil, CH-020.3.917.602-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 31, Publ. 4915006).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Kurt, von Luzern, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hodel, Markus, von Luzern, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5699764, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Nellos AG, in Brittnau, CH-400.3.032.985-0, Bergackerweg 268a, 4805 Brittnau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.06.2010.
Zweck:
Verkauf, Vermietung und Reparatur von Baugeräten sowie Ausführung von Servicearbeiten an Baugeräten;
kann mit Waren aller Art handeln, Zweigniederlassungen errichten oder sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Nellos Reparaturservice, M. Hodel, in Brittnau (CH-400.1.028.606-6), gemäss Vertrag vom 18.06.2010 und Übernahmebilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 549'766.18 und Passiven von CHF 75'011.01, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 374'755.17 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführte Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 18.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hodel, Markus, von Luzern, in Brittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hodel-Meier, Ruth, von Luzern, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.