Reports for Thomas Hirter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Hirter
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Hirter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005518440, Commercial Registry Office Berne, (36)
Linder & Lötscher AG, in Bern, CHE-114.533.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663397).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärz, Stefan, von Reichenbach im Kandertal, in Schwarzenburg(Wahlern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfund, Bruno, von Hallau, in Belp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirter, Thomas, von Thurnen, in Laupen BE (Laupen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mühlethurnen, in Niederscherli (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4198405, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft BEwohnt, in Bern, CHE-356.679.037, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2015, Publ. 2231521).
Domizil neu:
c/o Lewin Schleiss, Burgunderstrasse 97, 3018 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinniker, Andreas, genannt Res, von Strengelbach, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirter, Thomas, von Mühlethurnen, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schleiss, Lewin, von Engelberg, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3589941, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sinus Holding AG, in Bern, CHE-114.533.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, Publ. 5343478).
Statutenänderung:
12.06.2017.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Linder & Lötscher AG, in Bern (CHE-107.814.398) gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 1'259'846.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 677'877.14 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Linder & Lötscher AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Installationsgeschäftes für Elektro- und Telematikanlagen und den Handel mit Apparaten der Elektrobranche, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte, den Erwerb von Liegenschaften und die Eröffnung von Filialen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00. Nachtrag zum im SHAB Nr. 198 vom 13.10.2008, publizierten TR-Eintrag Nr. 11'448 vom 07.10.2008 bezüglich Aktienkapital.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich mit Telefax oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser Treuhand AG (CH-035.3.032.789-1), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirter, Thomas, von Mühlethurnen, in Niederscherli (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: unbekannte Staatsangehörigkeit, in Bern];
Wolfisberg Treuhand (CHE-104.485.878), in Bern, Revisionsstelle.