Reports for Annemarie Hirter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Annemarie Hirter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005412257, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Fabrikstrasse 10 / 12, in Oberburg, CHE-100.531.083, Genossenschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2015, S.0, Publ. 2192119).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmer, Beatrice Esther, von Blatten, in Oberburg, Mitglied, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadler, Jürg Bruno, von Egliswil, in Oberburg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brügger, Daniel, von Zürich, in Oberburg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirter, Annemarie, von Thurnen, in Oberburg, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mühlethurnen, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeschlimann, Ruth, von Wilen (TG), Eschlikon und Affoltern im Emmental, in Grünenmatt (Lützelflüh), Mitglied der Verwaltung, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Märki, Kurt, von Mönthal, in Oberburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 6208948, Commercial Registry Office Berne, (36)
Neue Baugenossenschaft, in Oberburg, CH-053.5.006.526-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2002, S. 5, Publ. 378320).
Statutenänderung:
11.03.2011.
Firma neu:
Wohnbaugenossenschaft Fabrikstrasse 10 / 12.
Domizil neu:
c/o Philipp Howald, Fabrikstrasse 12, 3414 Oberburg.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung / Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Publikation im Amtsanzeiger von Burgdorf. Gemäss Erklärung vom 30.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Märki, Kurt, von Mönthal, in Oberburg, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kiener, Hermann, von Hasle bei Burgdorf, in Oberburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretärin;
Meister, Elsbeth, von Sumiswald, in Oberburg, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretärin;
Marti, Katharina, von Schangnau und Trachselwald, in Oberburg, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howald, Philipp, von Thörigen, in Oberburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brügger, Daniel, von Zürich, in Oberburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirter, Annemarie, von Mühlethurnen, in Oberburg, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudin, Reto, von Basel, in Oberburg, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nyffenegger, Hans, von Wyssachen, in Oberburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.