Reports for Sandra Nicole Renate Hiltbrunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sandra Nicole Renate Hiltbrunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005727059, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hiltbrunner Bettwarenfabrik AG, in Studen (BE), CHE-107.206.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2021, Publ. 1005269502).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiltbrunner, Sandra Nicole Renate, von Wyssachen, in Büetigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltbrunner, Urs, von Wyssachen, in Studen BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005269502, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hiltbrunner Bettwarenfabrik AG, in Studen (BE), CHE-107.206.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677665).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltbrunner, Urs, von Wyssachen, in Studen BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hiltbrunner, Sandra Nicole Renate, von Wyssachen, in Büetigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7099978, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sandy's Tiershop GmbH, in Büren an der Aare, CH-036.4.045.181-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2009, S. 6, Publ. 5303844).
Firma neu:
Sandy's Tiershop GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.03.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltbrunner, Sandra, von Wyssachen, in Büetigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].