Reports for Hans Jörg Heusler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Jörg Heusler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5388492, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse der ISS Schweiz, in Zürich, CH-400.7.912.073-5, Stiftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2009, S. 32, Publ. 5035730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Heinz, von Langnau im Emmental, in Seedorf BE, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Stefan, von Muri AG, in Muri AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iselin, Jürg, von Amlikon-Bissegg, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heusler, Hans Jörg, von Liesberg, in Turgi, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knaus, Stefan, von Hemberg, in Berikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodel, Willy, von Fahrwangen, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritze, Roland, von Bühler, in Aesch BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eisenring, Reto, von Jonschwil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5276572, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ISS FM Services AG, in Zürich, CH-130.3.010.318-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2009, S. 32, Publ. 4837458).
Statutenänderung:
15.09.2009.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Facility Management. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Sie kann sich an bestehenden Gesellschaften beteiligen und sie finanzieren. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten direkte oder indirekte Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusler, Hans Jörg, von Liesberg, in Turgi, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5035730, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse der ISS Schweiz, in Zürich, CH-400.7.912.073-5, Stiftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2009, S. 25, Publ. 4998960).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freuler, Thomas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stämpfli, Raymond, von Moosseedorf, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Favier-Bosson, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Messerey (FR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Douvaine (FR)];
Fuchs, Robert Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Oberwil-Lieli, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich];
Bisang, André, von Nebikon, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heusler, Hans Jörg, von Liesberg, in Turgi, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Barbara, von Haslen, in Baar, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi, Norbert, von Oberehrendingen, in Hausen (AG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.