Reports for Christoph Eduard Heuer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christoph Eduard Heuer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005770178, Commercial Registry Office Berne, (36)
Weggenossenschaft Bissenstalden Gstaad, in Saanen, CHE-103.783.267, Genossenschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, S.0, Publ. 2419701).
Domizil neu:
c/o Maria Ummel Deutsch, Staldenweg 11, 3780 Gstaad.
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Beat Berger, Bissen, 3780 Gstaad].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuer, Christoph, von Brügg, in Zürich, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Worni, Willy, von Schwyz, in Gstaad (Saanen), Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ummel Deutsch, Maria, von Aarau, in Gstaad (Saanen), Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grossaffoltern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brand-Ummel, Rosmarie, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Worni, Matthias, von Schwyz, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005084401, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pül Edition GmbH, in Zürich, CHE-114.816.528, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2015, S.0, Publ. 2377627).
Firma neu:
Pül Edition GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.01.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuer, Christoph Eduard, von Brügg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2419701, Commercial Registry Office Berne, (36)
Weggenossenschaft Bissenstalden Gstaad, in Saanen, CHE-103.783.267, Genossenschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.1994, S. 3719).
Statutenänderung:
15.08.2015.
Domizil neu:
c/o Willy Worni, Staldenweg 10, 3780 Gstaad.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist, in gemeinsamer Selbsthilfe der Unterhalt des nachfolgend umschriebenen Strassenstückes: Staldenweg - ab Bissenstrasse bis Schatthaltli.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen;
persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ausgeschlossen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich oder im Anzeiger von Saanen. Gemäss Erklärung vom 15.08.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Weitere Adresse:
c/o Beat Berger, Bissen, 3780 Gstaad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schicker, Theodor, von Baar, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Beat, von Merzligen, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perreten, Michael, in Turbach (Saanen), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ummel Deutsch, Maria, von Aarau, in Grossaffoltern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heuer, Christoph, von Brügg, in Zürich, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Worni, Willy, von Schwyz, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].