Reports for Anthony Hes
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anthony Hes
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004469970, Commercial Registry Office Zurich, (20)
We love Gastro AG, in Horgen, CHE-130.566.212, Heubachstrasse 37, 8810 Horgen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.09.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Gastronomie, den Betrieb von Food Trucks, mobilen Take-Aways, Restaurants oder artverwandten Unternehmen sowie die Herstellung und den Handel mit Lebensmitteln, Getränken und Genussmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Mail oder Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hes, Anthony, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meinel, Gunnar Sören, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1226201, Commercial Registry Office Zurich, (20)
New Trend Capital Partners AG, in Zürich, CHE-114.860.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, Publ. 6673328).
Domizil neu:
Seestrasse 5, 8002 Zürich. Gemäss Erklärung vom 25.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Granot, Steven, von Nürensdorf, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tröndle, Dino, von Gebenstorf, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rudolf von Rohr, Marc Peter, von Kestenholz, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Segmüller Treuhand AG (CH-100.3.008.434-7), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hes, Anthony, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5827648, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fibi Bank (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.908.783-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, S. 31, Publ. 5462060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hes, Anthony, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.