Reports for Christoph Andreas Hentz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Andreas Hentz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005480848, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Solam Holding AG in Liq., in Basel, CHE-103.010.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2022, Publ. 1005379195).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hentz, Thomas, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift];
Hentz, Christoph, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005379195, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Solam Holding AG, bisher in Binningen, CHE-103.010.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005374413).
Statutenänderung:
21.12.2021.
Firma neu:
Solam Holding AG in Liq..
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Kellerhals Carrard Basel KlG, Henric Petri-Str. 35, 4051 Basel. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 21.12.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die am 01.05.2021 von Gesetzes wegen erfolgte Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien angepasst.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.12.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hentz, Christoph, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hentz, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005123847, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Simon Motorgeräte AG, in Reinach (BL), CHE-106.725.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2020, Publ. 1005042091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hentz, Christoph Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Christian, von Arlesheim, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hoffmann, Michael, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schulthess, Stefan, von Riehen, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Heinz, von Hasle bei Burgdorf, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simon, Jörg, von Zollikofen, in Hochwald, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].