Reports for Dominik Heinzl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dominik Heinzl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006127761, Commercial Registry Office Zurich, (20)
T-Globe Trustee Ltd., in Zürich, CHE-384.154.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005744696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moos, Pius, von Zug, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Nadina, von Küsnacht (ZH), in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poli, Natascha, von Guggisberg, in Meierskappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birri, Jürg, von Zeihen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Stefan Markus, von Baden, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Armand Emre, von Bern, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzl, Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raquet, Joanne Yvette, von Wettswil am Albis, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005959427, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 27 vom 08.02.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'641 vom 05.02.2024 Treuco AG, in Zürich, CHE-107.852.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2024, Publ. 1005955816).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heck, Claudia, von Homburg, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Erlenbach (ZH)];
Heinzl, Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1005955816, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Treuco AG, in Zürich, CHE-107.852.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2023, Publ. 1005877241).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benck, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Menzingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil];
Büchen, Sylwia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Gasser, Rayna, von Mülligen, in Homburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon];
Bizzoco, Sandra, von Wangen-Brüttisellen, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Deinzer, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heinzl, Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Iseli, Barbara, von Glarus, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moor, Fabian, von Brittnau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.