Reports for Werner Heim
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Heim
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005285849, Commercial Registry Office Zug, (170)
Famag AG, bisher in Hilterfingen, CHE-101.332.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2015, Publ. 2303793).
Statutenänderung:
23.08.2021.
Sitz neu:
Walchwil.
Domizil neu:
Surenweg 1, 6318 Walchwil.
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Heim + Lutz GmbH, Waisenhausstrasse 2, 3600 Thun].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heim, Myrtha, von Thun, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heim, Werner, von Thun, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heim, Alexia, von Thun, in Kandersteg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Heim Lutz, Franziska, von Thun, in Hilterfingen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heim Schären, Patrizia Angelika, von Thun, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Heim Schären, Patrizia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien];
Schären, Gishan Fritz, von Köniz, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schären, Fritz, genannt Gishan Schaeren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien].
Publication number: 2303793, Commercial Registry Office Berne, (36)
Famag AG, bisher in Zürich, CHE-101.332.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2008, S. 39, Publ. 4796710).
Gründungsstatuten:
15.06.1992.
Statutenänderung:
21.07.2015.
Sitz neu:
Hilterfingen.
Domizil neu:
Breitenweg 38, 3652 Hilterfingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Arthur, von Lutzenberg, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schären, Fritz, genannt Gishan Schaeren, von Köniz, in Walchwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Heim Lutz, Franziska, von Thun, in Hünibach (Hilterfingen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Heim, Myrtha, von Thun, in Hilterfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Heim, Werner, von Thun, in Hilterfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Heim, Alexia, von Thun, in Kandersteg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heim Schären, Patrizia, von Thun, in Walchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu dreien.