Reports for William E. Hefele
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: William E. Hefele
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005942355, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PFP Hefele & Partner AG, in Pfäffikon, CHE-109.478.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005680992).
Statutenänderung:
22.12.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brendle, Ruth, von Dürnten, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefele, Andreas U., von Zürich, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Hefele-Studer, Jeannine, von Fraubrunnen, in Hinwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hefele, William E., von Zürich, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reis, Christoph, von Zürich, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005942289, Commercial Registry Office Zurich, (20)
docu-secura gmbh, in Pfäffikon, CHE-350.950.046, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2023, Publ. 1005865123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brendle, Ruth, von Dürnten, in Dürnten, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefele, William E., von Zürich, in Hinwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wetzikon (ZH)];
Reis, Christoph, von Zürich, in Egg, mit Einzelprokura.
Publication number: HR02-1005578962, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PFP Hefele & Partner AG, in Pfäffikon, CHE-109.478.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348259).
Statutenänderung:
27.09.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der umfassenden Treuhand-, Finanz-, Anlage- und Vorsorgeplanung (Beratungs- und Verwaltungsmandate), der Vermögensverwaltung und Anlageberatung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzinstitute (FINIG) und der Vergleichsanalysen von Finanzdienstleistungen für natürliche und juristische Personen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefele, William E., von Zürich, in Hinwil, stellvertretender Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wetzikon (ZH), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hefele, Andreas U., von Zürich, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hefele-Studer, Jeannine, von Zürich, in Hinwil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Fraubrunnen und Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].