Reports for Christian Jacques Carl Hauser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Jacques Carl Hauser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3078047, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
CM Concept Management AG, in Basel, CHE-106.524.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 10, Publ. 5089290).
Statutenänderung:
19.09.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption und Entwicklung von Produkten und Firmen, im speziellen für digitale Kanäle und Immobilien. Sie erbringt Dienstleistungen im Bereich der Informations-Technologie und Marketing, insbesondere Planung, Realisierung und Betreuung der digitalen Transformation. Sie bezweckt ferner die Koordination von Firmen und Personen zur Realisierung von digitalen Lösungen, Bauprojekten und Vorhaben aller Art sowie die Übernahme und Abwicklung von Projekten als Generalplaner und Generalunternehmer. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, vermitteln, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Post, per Telefax oder per E-Mail, sofern und soweit alle Adressen bekannt sind, ansonsten via Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Jürg, von Basel und Zürich, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hauser, Rose, von Basel und Zürich, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Christian Jacques Carl, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6279782, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
IT assistance GmbH, in Basel, CH-270.4.001.838-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2010, S. 6, Publ. 5799110).
Firma neu:
IT assistance GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Christian, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Hauser, Jürg, von Basel und Zürich, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4276986, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
FBJ Zukunftsanstalt GmbH, in Basel, CH-270.4.000.160-5, aktive Mitgestaltung der Kulturlandschaft durch Veranstaltungen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2008, S. 9, Publ. 4267684).
Firma neu:
FBJ Zukunftsanstalt GmbH in Liq..
Domizil neu:
ohne. Domizil c/o IT assistance GmbH, Lange Gasse 6, 4052 Basel, weggefallen. [Gesellschaft ohne Domizil.]. Auflösung der Gesellschaft von Amtes wegen gemäss Art. 88a HRegV.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Christian, von Basel, in Basel, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loeliger, Reto, von Pratteln, in Riehen, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ursenbacher, Stefan, von Heimiswil, in Fehren, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].