Reports for Michael Charles Haughey
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Charles Haughey
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2459299, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Sunnen AG, in Erlen, CHE-114.801.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, Publ. 6966284).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haughey, Michael Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Missouri (US), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miltenberger, Frederick Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Missouri (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2459309, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Sunnen Europe Holding AG, in Erlen, CHE-108.449.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, Publ. 2351809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haughey, Michael Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Missouri (US), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miltenberger, Frederick Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Missouri (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4962870, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Sunnen AG(Sunnen SA) (Sunnen Ltd), in Erlen, CH-440.3.022.043-6, Fabrikstrasse 1, 8586 Ennetaach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.03.2009.
Zweck:
Fabrikation, Import und Export von Werkzeugmaschinen und Werkzeugen sowie Durchführung von Handels-, Transit- und Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie deren Vertretungen übernehmen. Ferner kann die Gesellschaft Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Sie kann insbesondere auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Sunnen Europe Holding AG (vormals Sunnen AG), in Erlen, gemäss Übertragungsvertrag vom 25.03.2009 und Bilanz per 31.12.2008, wonach die übernommenen Aktiven CHF 13'870'294.-- und die übernommenen Passiven CHF 6'358'296.-- betragen, wofür 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Falls die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, können Mitteilungen an diese, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch eingeschriebenen Brief erfolgen.
Eingetragene Personen:
Haughey, Michael Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Missouri (US), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Huber, Jürg, von Appenzell, in Erlen, Vizepräsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberli, Erwin, von Münchenbuchsee, in Arnegg (Gossau SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Dr. Peter, von Birmensdorf ZH und Rheineck, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waibel, Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Meersburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Ulrich Rudolf, von Schangnau, in Muolen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuberbühler, René, von Urnäsch, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden (CH-440.3.001.124-0), Revisionsstelle.