Reports for Oliver Haseley
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Oliver Haseley
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004768977, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
MainFirst Holding AG, bisher in Zürich, CHE-110.348.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004482844).
Statutenänderung:
06.08.2019.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Sihleggstrasse 17, 8832 Wollerau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Attarzadeh, Ebrahim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haseley, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim/Ts. (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle;
Lange, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Steinborn, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernard, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kurtovic, Skender, von St. Gallen, in Luzern, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004693623, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-110.063.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haseley, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim/Ts. (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirchner, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Wehrheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurtovic, Skender, von St. Gallen, in Luzern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4377173, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-110.063.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2017, Publ. 3802541).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haindl, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kogler, Björn Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinostheim (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haseley, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim/Ts. (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pesarini, Luca, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Jürg, von Kemmental, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.