Reports for Madeleine Harvey-Walliser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Madeleine Harvey-Walliser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2271143, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 30 vom 13.02.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 796 vom 10.02.2015.Trans Maritime AG, Internationale Transporte, in Birsfelden, CHE-107.735.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2244683). [Frau Harvey wurde versehentlich nicht mutiert sondern nochmals eingetragen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harvey-Walliser, Madeleine, von Reigoldswil, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harvey-Walliser, Madeleine, von Reigoldswil, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Harvey, Madeleine, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 1988861, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Cetic SA, in Birsfelden, CHE-102.574.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, Publ. 1937181).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harvey-Walliser, Madeleine, von Reigoldswil, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger-Walliser, Christine, von Ochlenberg, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1988877, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Tayala AG, in Birsfelden, CHE-100.454.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, Publ. 1937241).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harvey-Walliser, Madeleine, von Reigoldswil, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger-Walliser, Christine, von Ochlenberg, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.