Reports for Ulrike Gertraud Elisabeth Hartmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ulrike Gertraud Elisabeth Hartmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005057908, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
SPAK AG, in Herisau, CHE-101.103.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saner, Jan, von Kleinlützel, in Herisau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Ulrike Gertraud Elisabeth, von Müllheim, in St. Gallen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005057907, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Naturärzte Vereinigung der Schweiz NVS, in Herisau, CHE-103.769.592, Verein (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757515).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gotheil, Sarah, von Küttigen, in Renens (VD), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saner, Jan, von Kleinlützel, in Herisau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Ulrike Gertraud Elisabeth, von Müllheim, in St. Gallen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4261135, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Elisa Hartmann GmbH, in St. Gallen, CHE-481.749.316, Tablatstrasse 10, 9016 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.05.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Administration, Organisation und Vorsorge, insbesondere Beratungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.04.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hartmann, Ulrike Gertraud Elisabeth, von Müllheim, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pfister, Thomas, von Müllheim, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00.