Reports for Rita Hammer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rita Hammer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2424750, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ergänzungsversicherung der Credit Suisse Group (Schweiz), in Zürich, CH-020.7.901.227-7, Zusätzliche Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer/innen, Stiftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2004, S. 22, Publ. 2292678).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammer, Rita, von Malters, in Zürich, Rechnungsführer (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Ernst, von Wahlern, in Rain, Rechnungsführer (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allmendinger, Hannes, von Zürich, in Ennetbaden, Rechnungsführer (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cirelli, Ottorina, italienische Staatsangehörige, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 2160490, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse der Credit Suisse Group (Schweiz), in Zürich, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 25.07.2003, S. 18, Publ. 1101044). Das Reglement ist gemäss Beschluss des Stiftungsrates vom 02.12.2002 geändert worden. [gestrichen: Das Reglement ist gemäss Beschluss des Stiftungsrates vom 29.05.2001 geändert worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammer, Rita, von Malters, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hofmann, Urs, von Weggis, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, René, von Rüderswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gianinazzi, Alberto, von Canobbio, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kruse, Tamara, von Aegerten, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 655850, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse der Schweizerischen Kreditanstalt, in Zürich, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 10.12.1997, S. 8895).
Firma neu:
Pensionskasse der Schweizerischen Kreditanstalt in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Delegiertenversammlung vom 07.11.1996 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Markus, von Bern, in Gland, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Dr. Hermann, von Zürich, in Uitikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Siegfried, von Lugano, in Lugano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumann, Kurt, von Attelwil, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hammer, Rita, von Malters, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Comminot, Jürg, von Maienfeld, in Wettswil am Albis, Ersatzmann, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenni, Walter, von Escholzmatt, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bracher, Urs, von Madiswil, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Edgar, von Richterswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Achermann, Monika, von Luzern und Beckenried, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Giger, Reinhard, von Schänis, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Bruno, von Recherswil, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tanner, Yvonne, von Richterswil, in Zürich, Ersatzmann, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eichenberger, Beatrice, von Landiswil, in Schwerzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erne, Dr. Viktor, von Leuggern, in Oberrohrdorf, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Schaufelberger, Dr. Alfred, von Fischenthal, in Wollerau, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].