Reports for Veronika Halene Blankenagel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Veronika Halene Blankenagel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6681844, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Halene Blankenagel Management AG, in Meggen, CH-100.3.021.202-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2000, S. 507).
Statutenänderung:
09.05.2012.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage- und Sachübernahme sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 20.04.1998 und Bilanz per 31.12.1997 übernahm die Gesellschaft von Veronika Halene Blankenagel, von Grenchen, in Adligenswil, ihre bisherige Einzelfirma 'Halene Blankenagel Management', in Adligenswil, mit sämtlichen Aktiven im Werte von CHF 83'323.67 und dem gesamten Fremdkapital im Werte von CHF 3'793.10 zum Preise von CHF 79'530.57. Als Gegenleistung wurden der Sacheinlegerin/-übergeberin 98 zu 50% liberierte Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- und eine Gutschrift von CHF 29'530.57;
Dr. Michael Blankenagel, deutscher Staatsangehöriger, in Adligenswil, und Anton Güggi, von Meggen und Grenchen, in Meggen, je eine zu 50% liberierte Inhaberaktie zu CHF 1'000.-- angerechnet.].[Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.04.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Paul, von Gommiswald, in Adligenswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halene Blankenagel, Dr. Veronika, von Grenchen, in Meggen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Adligenswil];
Blankenagel, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Delegierter und Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: in Adligenswil].