Reports for Hans Hänggi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Hänggi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2509857, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
BG Treuhand AG, bisher in Basel, CHE-101.818.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2012, Publ. 6952180).
Gründungsstatuten:
25.03.1991.
Statutenänderung:
23.11.2015.
Sitz neu:
Reinach BL.
Domizil neu:
Austrasse 2, 4153 Reinach BL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänggi, Hans, von Nunningen, in Oberdorf BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Daniela, von Nunningen und Eschenz, in Oberdorf BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levy, Daniel, von Allschwil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Urs, von Reinach BL und Starrkirch-Wil, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Baumann, Melanie, von Reinach BL, in Ettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reinach BL];
Rippstein, Astrid, von Welschenrohr, in Ettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4127364, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
BG Treuhand AG, in Basel, CH-280.3.900.454-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2007, S. 7, Publ. 3711596).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Urs, von Reinach BL und Starrkirch-Wil, in Reinach BL, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates];
Hänggi, Hans, von Nunningen, in Oberdorf BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rinaco Treuhand AG, in Reinach BL, Revisionsstelle.
Publication number: 3711596, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
BG Treuhand AG, in Basel, CH-280.3.900.454-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2006, S. 6, Publ. 3187832).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Brigitte Elisabeth, von Oberwil BL, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänggi, Hans, von Nunningen, in Oberdorf BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Baumann, Urs, von Reinach BL und Starrkirch-Wil, in Reinach BL, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bellwald, Anton Andreas, von Wiler und Blatten, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Christian, von Beinwil SO, in Büsserach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.