Reports for Franz Hämmerli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Franz Hämmerli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3846929, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
elektrizität & wasser dussnang, in Fischingen, CHE-102.408.507, Genossenschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1738379).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hämmerli, Franz, von Weesen, in Dussnang (Fischingen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bänziger, Daniel, von Adliswil und Zürich, in Matzingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4258682, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Elektra Dussnang, in Fischingen, CH-440.5.001.399-5, Unterhalt und Betrieb der Verteilungsanlage sowie Bezug elektrischer Energie vom Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.1999, S. 4271).
Statutenänderung:
25.04.2007.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Wasserversorungskorporation Dussnang-Oberwangen, in Fischingen (CH-440.8.020.560-0), gemäss Fusionsvertrag vom 25.04.2007 und Inventar per 31.12.2006. Aktiven von CHF 1'712'720.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'727'784.30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des besonderes befähigten Revisors über frei verwendbare Eigenmittel im Umfang des Passivenüberschusses. Die Mitglieder der übertragenden öffentlichrechtlichen Körperschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
elektrizität & wasser dussnang.
Zweck neu:
Die Genossenschaft stellt im Auftrag der Politischen Gemeinde Fischingen die Versorgung mit elektrischer Energie und Wasser in den vertraglich zugewiesenen Gemeindegebieten sicher. Sie ist zuständig für den Bau, Betrieb und Unterhalt der Werkleitungen und Anlagen im vertraglich zugewiesenen Versorgungsgebiet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, René, von Illnau-Effretikon, in Oberwangen (Fischingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Kurt, von Grindelwald, in Tannegg (Fischingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knüsel, Erwin, von Küssnacht SZ, in Wiezikon bei Sirnach (Sirnach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mäder, Paul, von Fischingen, in Oberwangen (Fischingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pala, Renato, von Wila, in Oberwangen TG (Fischingen), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würmli, Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Fischingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Büchi, Susanne, von Turbenthal, in Dussnang (Fischingen), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Hermann, von Fischingen, in Dussnang (Fischingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Kaiser, Roman, von Fischingen, in Dussnang (Fischingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, Franz, von Weesen, in Dussnang (Fischingen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2177780, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
RIBE Handels AG, in Freienbach, Handel im Detail und en gros mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 31.10.2003, S. 8, Publ. 1238734).
Statutenänderung:
26.02.2004.
Firma neu:
RIBE Consult AG.
Zweck neu:
Beratung und Ingenieurarbeiten sowie Handel mit Industriegütern für die Industrie;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stähli, Fridolin, von Netstal, in Siebnen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hämmerli, Franz, von Weesen, in Dussnang, Mitglied, mit Einzelunterschrift.