Reports for Urs Habermacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Habermacher
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Habermacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005495843, Commercial Registry Office Berne, (36)
SGA Graphite AG, in Port, CHE-112.653.244, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, S.0, Publ. 2332455).
Statutenänderung:
08.06.2022.
Firma neu:
SGA Graphite AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SGA Graphite SA en liquidation) (SGA Graphite Ltd in liquidation).
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf, der Vertrieb und die Herstellung von Diamanten. Dazu gehören auch alle übrigen Aktivitäten im Bereich der Diamanttechnik im weitesten Sinne. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann Liegenschaften erwerben, veräussern und verpfänden.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2022 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 08.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziemer, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meichtry Treuhand AG (CHE-111.713.151), in Biel/Bienne, Revisionsstelle;
Habermacher, Urs, von Rickenbach LU, in Kerzers, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziemer, Frank, von Port, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Port, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005301859, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ziemer Group AG, in Port, CHE-101.195.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005250932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habermacher, Urs, von Rickenbach LU, in Kerzers, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziemer, Frank, von Port, in Ipsach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005301856, Commercial Registry Office Berne, (36)
SMT Swiss Microtechnology AG, in Port, CHE-109.807.765, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habermacher, Urs, von Rickenbach LU, in Kerzers, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziemer, Kurt, von Port, in Port, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ziemer, Frank, von Port, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied + Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, Patrick, von Hochdorf, in Attiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bolligen].