Reports for Dieter Habermacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dieter Habermacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5438676, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Raiffeisenbank Beromünster Genossenschaft, in Beromünster, CH-100.5.004.638-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2009, S. 12, Publ. 4849948).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisang, Josef, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Habermacher, Dieter, von Rickenbach LU, in Beromünster, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 4849948, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Raiffeisenbank Beromünster Genossenschaft, in Beromünster, CH-100.5.004.638-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2007, S. 12, Publ. 4246396).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muff, André, von Beromünster, in Beromünster, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Gunzwil, in Gunzwil];
Habermacher, Dieter, von Rickenbach LU, in Beromünster, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Gunzwil];
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3), Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Raiffeisenbank Beromünster, in B e r o m ü n s t e r , Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen die Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen,... Genossenschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.1999, S. 8113).
Statutenänderung:
28.04.2000. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumeler, Charles, von Gunzwil und Entlebuch, in Gunzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfiffner, Alex, von Mels- Weisstannen, in Beromünster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muff, André, von Gunzwil, in Gunzwil, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Habermacher, Dieter, von Rickenbach LU, in Gunzwil, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Fähndrich, Hubert, von Littau, in Beromünster, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter].