Reports for Olivia Isabelle Gut
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Olivia Isabelle Gut
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005980744, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zürichsee Medien AG, bisher in Rapperswil-Jona, CHE-100.149.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2023, Publ. 1005914355).
Statutenänderung:
26.02.2024.
Firma neu:
Zürichsee-Gut AG.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
c/o Schnell Treuhand AG, Goethestrasse 21, 8712 Stäfa.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Nutzung, Verwaltung, Vermittlung, Ankauf und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Liegenschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann insbesondere sich an gleichartigen oder anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Wertpapiere kaufen, verkaufen und vermitteln, Darlehen gewähren und empfangen, Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Hans, von Stäfa, in Herrliberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Viana, Katharina, von Uesslingen-Buch, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Philip, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vetterli, Markus, von Herrliberg, in Herrliberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bebie Gut, Pascale Gina Sylvia, von Stäfa, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Olivia Isabelle, von Stäfa, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Viana, Dr. Michael, von Adliswil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Dr. Beat, von Zermatt, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005106365, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zürichsee Medien Immobilien AG, in Stäfa, CHE-115.582.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004462863).
Domizil neu:
c/o ZÜRICHSEE WERBE AG, Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Viana-Bachmann, Katharina, von Uesslingen-Buch, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bebie Gut, Pascale Gina Sylvia, von Stäfa, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Marina Isabel, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Olivia Isabelle, von Stäfa, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004995158, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ZÜRICHSEE WERBE AG, in Stäfa, CHE-108.045.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2018, Publ. 1004491435).
Domizil neu:
Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel, Hans Rudolf, von Winterthur, in Müllheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Olivia, von Stäfa, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonini, Christoph, von Regensdorf, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wickihalder, Dr. Urs, von Mauensee, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.