Reports for Doris Gurt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Doris Gurt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005857740, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
D. Gurt Bad Ragaz GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-161.663.845, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004904749).
Firma neu:
D. Gurt Bad Ragaz GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 28.09.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Britschgi, Alex Hans, von Sarnen, in Altstätten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Reto, von Wyssachen, in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gurt, Doris, von Winterthur, in Landquart, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3184167, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
D. Gurt Heidiland GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-345.108.115, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, Publ. 2034903).
Firma neu:
D. Gurt Heidiland GmbH, mit Sitz in Luzern in Liq.. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 18.11.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arpagaus, Gian, von Laax, in Falera, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien,;
Sommer, Reto, von Wyssachen, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gurt, Doris, von Winterthur, in Landquart, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2406817, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
D. Gurt Bad Ragaz GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-161.663.845, c/o Telan AG, Murbacherstrasse 37, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.09.2015.
Zweck:
Führung und Betrieb des Pronto-Shops und der Tankstelle der Coop Mineraloel AG in Bad Ragaz;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Immobilien und immateriellen Schutzrechten;
Vornahme von Finanzierungen sowie Stellung von Garantien und anderen Sicherheiten.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Coop Mineraloel AG, in Allschwil (CHE-108.095.223), das gesamte Verkaufsinventar des Pronto-Shops in Bad Ragaz gemäss einem noch zu erstellenden Inventar zu einem Maximalpreis von CHF 150'000.00 zu erwerben. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Beim Stammanteil von CHF 5'000.00 handelt es sich um einen Stimmrechtsstammanteil. Gemäss Erklärung der Gründer vom 28.09.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gurt, Doris, von Winterthur, in Landquart, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00;
Coop Mineraloel AG (CHE-108.095.223), in Allschwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 (Stimmrechtsstammanteil);
Sommer, Reto, von Wyssachen, in Thal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arpagaus, Gian, von Laax, in Falera, mit Kollektivunterschrift zu zweien.