Reports for Christian Emile Guex
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christian Emile Guex
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005685099, Commercial Registry Office Valais, (621)
Guex Consulting Sàrl, à Martigny-Combe, CHE-272.227.408, c/o Christian Emile Guex, Chemin de la Rasse 17, 1921 Martigny-Croix, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.02.2023.
But:
La société a pour but: a) l'administration de sociétés;
b) le commerce de marchandises et de biens de consommation. Elle peut effectuer toute opération financière ou commerciale en rapport avec son but ou apte à le favoriser. Elle peut ouvrir des succursales en Suisse et à l'étranger, exercer toutes activités, directement ou indirectement liées à son but, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, à l'exclusion de toute opération soumise à la LFAIE. Elle peut octroyer des garanties, consentir des prêts ou des avances à des associés ou à des tiers.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 13.02.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Guex, Christian Emile, de Martigny-Combe, à Martigny-Combe, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Publication number: 2307095, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fonds de prévoyance de la distillerie Louis Morand et Cie SA, à Martigny, CHE-109.776.136, fondation (No. FOSC 25 du 06.02.2012, Publ. 6536254).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Granges, Jean-Bernard, de Fully, à Bovernier, avec signature collective à deux avec le président;
Guex, Christian, de Martigny, à Martigny-Combe, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Morand, Jean-Pierre, de Martigny, à Verbier (Bagnes), président, avec signature collective à deux [précédemment: à Chêne-Bougeries];
Diamantini, David, de Leytron, à Fully, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Manta, Thierry, de Salvan, à Salvan, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Publication number: 1965847, Commercial Registry Office Valais, (621)
Louis Morand & Cie S.A., à Martigny, CHE-107.435.078, société anonyme (No. FOSC 128 du 04.07.2012, Publ. 6752234).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vocat née Morand, Colette, de Saint-Luc et Mollens, à Martigny, vice-présidente, avec signature individuelle;
Guex, Christian, de Martigny, à Martigny-Combe, sous-directeur, avec signature collective à deux;
Morand, Louis, de Martigny, à Martigny, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Vocat, Olivier, de Saint-Luc, à Martigny, président, avec signature collective à deux [précédemment: de Saint-Luc, secrétaire avec signature collective à deux];
Morand, Jean-Pierre, de Martigny, à Verbier (Bagnes), administrateur-délégué, avec signature collective à deux [précédemment: à Chêne-Bougeries, administrateur avec signature collective à deux];
Morand, Julien, de Martigny, à Fully, administrateur et directeur, avec signature collective à deux [précédemment: à Martigny, directeur avec signature collective à deux];
Vocat, Bruno, de Saint-Luc, à Verbier (Bagnes), administrateur et directeur, avec signature collective à deux [précédemment: de Saint-Luc, directeur avec signature collective à deux];
Diamantini, David, de Leytron, à Fully, directeur adjoint, avec signature collective à deux avec un administrateur ou le directeur général;
Hänni, Fabrice, de Leuk, à Savièse, directeur adjoint, avec signature collective à deux avec un administrateur ou le directeur général;
Renggli, Yannis, de Sierre, à Granges VS (Sierre), directeur adjoint, avec signature collective à deux avec un administrateur ou le directeur général.