Reports for Melanie Günthardt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Melanie Günthardt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005314138, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Maison Éclat GmbH, in Zürich, CHE-383.197.048, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005032008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günthardt, Melanie, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adman Solutions GmbH (CHE-169.010.003), in Zürich, Gesellschafterin, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schuler + Co GmbH (CHE-115.796.302), in Hünenberg, Gesellschafterin, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005032008, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Maison Éclat GmbH, in Zürich, CHE-383.197.048, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004985680).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günthardt, Melanie, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Adman Solutions GmbH (CHE-169.010.003), in Zürich, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schuler + Co GmbH (CHE-115.796.302), in Hünenberg, Gesellschafterin, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2885139, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Passion for Brands AG, bisher in Zürich, CHE-115.192.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014).
Statutenänderung:
31.05.2016.
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
Im Stutz 8, 6005 St. Niklausen LU.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günthardt, Melanie, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gall, Viviane Manon, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wigger, Beat Johann, von Wauwil, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.