Reports for Thomas Gsponer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Gsponer
Newest SOGC notifications: Thomas Gsponer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004471882, Commercial Registry Office Valais, (600)
GKS Versicherungs-Broker AG, in Brig-Glis, CHE-112.429.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, Publ. 1724539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gsponer, Thomas, von Embd, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlen, Damian, von Törbel, in Baltschieder, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6964470, Commercial Registry Office Valais, (600)
Region Invest II GmbH, in Brig-Glis, CH-600.4.014.551-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, S. 0, Publ. 6218750).
Statutenänderung:
28.11.2012.
Firma neu:
GKS Group GmbH.
Sitz neu:
Baltschieder.
Domizil neu:
Sennjistrasse 14, 3937 Baltschieder.
Zweck neu:
Beteiligung an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland, insbesondere an Handelsunternehmungen;
kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Die bisherige Firma schreibt sich richtig:
Regio Invest II GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwestermann, Martin, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schwestermann, Daniel, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schwestermann, Fernand, von Brig-Glis, in Wädenswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gsponer, Thomas, von Embd, in Brig-Glis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlen, Damian, von Törbel, in Baltschieder, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 6960948, Commercial Registry Office Valais, (600)
Saltina Group GmbH, in Brig-Glis, CH-600.4.013.929-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 30.05.2011, S. 0, Publ. 6184292).
Statutenänderung:
28.11.2012.
Domizil neu:
Sonnenstrasse 7, 3900 Brig.
Stammkapital neu:
CHF 24'000.00 [bisher: CHF 21'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gsponer, Thomas, von Embd, in Brig-Glis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwestermann, Ferdinand, von Brig-Glis, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Karlen, Damian, von Törbel, in Baltschieder, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schwestermann, Daniel, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schwestermann, Martin, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].