Reports for Stefan Grossniklaus
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stefan Grossniklaus
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Grossniklaus
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004908017, Commercial Registry Office Berne, (36)
Uro Bauwerk AG, in Steffisburg, CHE-103.368.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2020, Publ. 1004808691).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Patrick, von Beringen, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Luginbühl, Ulrich, von Bowil, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grossniklaus, Stefan, von Beatenberg, in Thun, mit Einzelprokura;
Guggisberg, Ludmilla, von Wald (BE), in Wattenwil, mit Einzelprokura [bisher: in Thun].
Publication number: 3113842, Commercial Registry Office Berne, (36)
Architekturwerkstatt 90, AG für Architektur und Raumplanung, in Thun, CH-092.3.000.235-7, Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros zur Ausführung aller Arbeiten des Architekten und des Planers, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2004, S. 3, Publ. 2408416).
Firma neu:
Architekturwerkstatt 90, AG für Architektur und Raumplanung in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der a.o. Generalversammlung vom 04.11.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dütschler, Christoph, von Oberhelfenschwil, in Bern, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossniklaus, Stefan, von Beatenberg, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2408416, Commercial Registry Office Berne, (36)
Architekturwerkstatt 90, AG für Architektur und Raumplanung, in Thun, CH-092.3.000.235-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2003, S. 4, Publ. 997536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chefsailles, Daniel, von Oberkulm, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Urs, von Koppigen, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossniklaus, Stefan, von Beatenberg, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].