Reports for Beat Grossenbacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Grossenbacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005395300, Commercial Registry Office Zug, (170)
FORINCO AG, in Zug, CHE-282.589.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678851).
Statutenänderung:
18.01.2022.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Suurstoffi 41B, 6343 Rotkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossenbacher, Beat, von Zürich, in Ottenbach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windholz, Ralph, von Büron und Pfaffnau, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Gut, Frank, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Philip, von Buchberg, in Glarus Nord, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004973764, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MoreIT GmbH, in Ottenbach, CHE-111.729.011, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S.25, Publ. 4929336).
Firma neu:
MoreIT GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.08.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Beat, von Zürich, in Ottenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Obfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Grossenbacher-Jakob, Heidi, von Trogen und Zürich, in Ottenbach, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Obfelden, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004678851, Commercial Registry Office Zug, (170)
FORINCO AG, in Zug, CHE-282.589.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363541).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windholz, Ralph, von Büron und Pfaffnau, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossenbacher, Beat, von Zürich, in Ottenbach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Tuccillo, Maurizio, von Olten, in Olten, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.