Reports for Peter Martinus Antonius Groenen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Martinus Antonius Groenen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005936641, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Curare Swiss AG, in Basel, CHE-496.068.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005660134).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Groenen, Peter Martinus Antonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Julien David, Beyrath, von Köniz, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005660134, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Curare Swiss AG (Curare Swiss SA) (Curare Swiss Ltd), in Basel, CHE-496.068.076, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungsdienstleistungen im Bereich der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung sowie damit verwandte Bereiche, insbesondere in der Biomarker-Entdeckung und Entwicklung und bei der Durchführung von klinischen Studien bis hin zur Produktregistrierung. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Im Weiteren kann die Gesellschaft Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und andere Sicherungsgeschäfte für andere Konzerngesellschaften eingehen. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Darlehen oder Kredite gewähren, mit ihnen Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Spaans, Edwin, niederländischer Staatsangehöriger, in Zierikzee (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Groenen, Peter Martinus Antonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005393226, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Institute for Human Centric Health Innovation - IHCHI, in Basel, CHE-350.133.797, c/o Laurenz Baltzer, Augustinergasse 17, 4051 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
12.11.2021. 16.12.2021.
Zweck:
IHCHI beabsichtigt eine Platform anzubieten, welche die Entwicklung von Gesundheitsinnovationen fördert, welche den Menschen und seine Bedürfnisse ins Zentrum stellen. Hierzu will der Verein die folgenden Herausforderungen adressieren und in Kollaboration unter seinen Mitgliedern neue Lösungswege aufzeigen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Erträge aus Veranstaltungen, Zuwendungen von Institutionen und Stiftungen, Erträge aus Publikationen, Einnahmen von Projekt- und Sponsoring-Partner.
Eingetragene Personen:
Groenen, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Aesch (BL), Präsident des Vorstandes, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebhan, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Möhlin, Vizepräsident des Vorstandes, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Brenzikofer, Thomas, von Niederhünigen, in Basel, Aktuar, Mitglied des Vorstandes, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Baltzer, Laurenz, von Basel, in Basel, Kassier, Mitglied des Vorstandes, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.