Reports for Dr. Erwin Robert Griesshammer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Erwin Robert Griesshammer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006118533, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Rella Immo AG, in Lenzburg, CHE-491.556.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005155307).
Firma neu:
Rella Immo AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Griesshammer, Erwin Robert, von Herisau, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005433319, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Berner Singstudenten-Heim, in Bern, CHE-102.236.324, Genossenschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Griesshammer, Erwin Robert, von Herisau, in Lenzburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Oliver Thomas, von Wahlen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Sutz (Sutz-Lattrigen)];
von Dach, Marc, von Lyss, in Rotkreuz (Risch), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005178881, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
FIO Partners AG, in Freienbach, CHE-115.038.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004650015).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Griesshammer, Erwin, von Herisau, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cadenbach, Hugo, von Pierrafortscha, in Bad Ragaz, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.