Reports for Reinhard Grewe
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Reinhard Grewe
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6781440, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Paradiesli, in Zürich, CH-020.5.901.235-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2011, Publ. 6256388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grewe, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Leeb-Weber, Eveline, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Bühler, Hans Peter, von Madiswil, in Fischingen, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadorn, Kurt, von Winterthur, in Winterthur, Präsident der Verwaltung und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Einzelunterschrift];
Häberli, Ida, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5667662, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Paradiesli, in Zürich, CH-020.5.901.235-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S. 40, Publ. 5124954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leumann, Karin, von Erlen, in Lengnau BE, Präsidentin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Nöthiger, Margrit, von Uerkheim, in Lenzburg, Mitglied der Verwaltung und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grewe, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Schenkel, Valerie, von Lindau, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leeb-Weber, Eveline, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4131638, Commercial Registry Office Zurich, (20)
EPIDOT SCHWEIZ GmbH, in Männedorf, CH-020.4.030.762-6, Agentur im Bereich der interaktiven Kommunikation, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2005, S. 18, Publ. 3032274).
Statutenänderung:
5.07.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grewe, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Rolf Hans, von Zürich, in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--].