Reports for Christophe Jean-Pierre Grandin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christophe Jean-Pierre Grandin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005142137, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Werbemedium GmbH, in Ingenbohl, CHE-114.124.086, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2008, S.12, Publ. 4385908).
Statutenänderung:
17.03.2021. 29.03.2021.
Firma neu:
Ulka Group Consulting GmbH.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen jeglicher Art im Immobiliensektor, auch der Handel, Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien. Im Weiteren kann die Gesellschaft einen Limousinen- und Conciergedienst betreiben sowie Übersetzungs- und Dolmetscherdienste anbieten. Ferner kann sie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 21.2.2008 Rechte am Konzept für die Vermarktung von Werbespiegeln und Werbedisplays zum Preis von CHF 28'000.--, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 8'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.]. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küchler, Oliver, von Muri AG, in Brunnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Küchler, Richard, von Muri AG, in Brunnen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Küchler-Fischer, Dora, von Muri AG, in Brunnen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordan, Sébastien Georges Philippe, von Sion, in Icogne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Grandin, Christophe Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Montreux, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.