Reports for Erno Grand
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Erno Grand
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3408319, Commercial Registry Office Valais, (600)
Pfyn-finges tours GmbH, in Salgesch, CHE-113.270.710, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 34, Publ. 5141078).
Statutenänderung:
06.03.2017.
Firma neu:
vitiCare GmbH.
Domizil neu:
Schafgasse 53, 3970 Salgesch.
Zweck neu:
Bewirtschaftung von Rebparzellen und Vinifizierung von Trauben durch sich oder Dritte. Kann Parzellen mieten, vermieten, kaufen oder verkaufen. Kann Tätigkeiten in der Beratung, Kauf, Verkauf und Verteilung von landwirtschaftlichen Produkten und Maschinen sowie den damit zusammenhängenden Tätigkeiten aufnehmen. Kann Immobilien erwerben oder veräussern, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Gemäss Erklärung vom 06.03.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grand, Erno, von Leuk, in Leuk, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bureau Fiduciaire Berthod, Gaspoz & Salamin SA, in Sierre, Revisionsstelle;
Kuonen, Urs, von Salgesch, in Salgesch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Verein Lebens- und Erlebnisraum Pfyn-finges, in Leuk, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Oggier, Peter Dr., von Varen, in Niedergampel (Bratsch), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oggier, André Charles, von Salgesch, in Salgesch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pro Logistics GmbH (CHE-115.230.756), in Salgesch, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Glenz, Harald Johannes, von Salgesch, in Salgesch, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2877943, Commercial Registry Office Valais, (600)
Raiffeisenbank Region Leuk Genossenschaft, in Leuk, CHE-105.885.594, Genossenschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2016, Publ. 2656277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plaschy, Dario, von Varen, in Varen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grand, Erno, von Leuk, in Susten (Leuk), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuonen, Edwin, genannt Edi, von Guttet-Feschel, in Agarn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bregy, Alain, von Turtmann-Unterems, in Susten (Leuk), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 1180977, Commercial Registry Office Valais, (600)
FUTUROWAL GmbH, in Brig-Glis, CH-600.4.013.980-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2012, Publ. 6746460).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verein Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Oberwallis, in Brig-Glis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Treuhand Saasia AG (CH-600.3.000.769-4), in Saas-Grund, Revisionsstelle;
Häberli, Daniel, von Krauchthal BE, in Jeizinen (Gampel-Bratsch), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ruppen, Franz, von Naters, in Naters, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grand, Erno, von Leuk, in Leuk, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verein OPRA, in Brig-Glis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Verein OPRA, und mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Walter, Jakob, von Grächen, in Grächen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Jörg Ernst, von Neckertal, in Susten (Leuk), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lochmatter-Albrecht, Andrea Maria, von Visp, in Raron, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beratung, Planung und Treuhand AG (CH-600.3.000.080-6), in Brig-Glis, Revisionsstelle.