Reports for Yvonne Kuhn-Graber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yvonne Kuhn-Graber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005758889, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Ferienhauszone Brünig, in Meiringen, CHE-104.019.453, Genossenschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011543).
Domizil neu:
c/o Andreas Schneider, Brünig 648b, 3860 Brünig.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brugger, Monika Ruth, von Veltheim (AG), in Obergösgen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn-Graber, Yvonne, von Luzern, in Gelfingen (Hitzkirch), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Andreas, von Luzern, in Gwatt (Thun), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Alice Sabine, von Heimiswil, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005011543, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, publizierten TR-Eintrags Nr. 14'626 vom 30.09.2020 Genossenschaft Ferienhauszone Brünig, in Meiringen, CHE-104.019.453, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992084).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn-Graber, Yvonne, von Luzern, in Gelfingen (Hitzkirch), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: in Gerlafingen].
Publication number: HR02-1004992084, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Ferienhauszone Brünig, in Meiringen, CHE-104.019.453, Genossenschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, S.0, Publ. 1449297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, Reto, von Schwellbrunn, in Ottenbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffhauser, Franz, von Pfeffikon, in Muri AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Monika Ruth, von Veltheim (AG), in Obergösgen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arnold, Josef Jost, von Römerswil, in Hochdorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfer, Beat Oskar, von Seltisberg, in Ormalingen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hausin, Kurt, von Sarnen, in Dintikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuhn-Graber, Yvonne, von Luzern, in Gerlafingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Graber , Yvonne, in Adligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].