Reports for Erwin Gort
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Erwin Gort
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4363483, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Wohnbaugenossenschaft Taminatal, in Pfäfers, CHE-224.262.566, c/o Erwin Gort, Ausserdorf 33, 7315 Vättis, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2018.
Zweck:
Die Wohnbaugenossenschaft widmet ihre Tätigkeit der Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus in der Gemeinde Pfäfers, der den Wohnbedürfnissen entspricht und diesen dauernd der Spekulation entzieht. Die Tätigkeit der Wohnbaugenossenschaft ist nicht gewinnstrebig. Die Wohnbaugenossenschaft erstellt und vermietet preisgünstige Wohnungen. Sie kann zu diesem Zweck unbebaute und bebaute Liegenschaften und Baurechte erwerben und belasten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die von der Wohnbaugenossenschaft an die Mitglieder ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen schriftlich oder durch Zirkular, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 07.06.2018 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gort, Erwin, von Pfäfers, in Vättis (Pfäfers), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer-Kurath, Gabriela, von Flums, in Pfäfers, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonderer, Ivo, von Pfäfers, in Vättis (Pfäfers), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gort, Reto, von Pfäfers, in Pfäfers, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäger, Beat, von Pfäfers, in Vättis (Pfäfers), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäger, Pius, von Pfäfers, in Pfäfers, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kühne, Arthur, von Pfäfers, in Valens (Pfäfers), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäger, Martin, von Pfäfers, in Vättis (Pfäfers), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6966718, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung St.Galler Landwirtschaft, in Flawil, CH-320.7.022.792-3, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2011, Publ. 6094032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gort, Erwin, von Pfäfers, in Vättis (Pfäfers), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Johann, von Fischingen, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abderhalden, Anni, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Alt St. Johann (Wildhaus-Alt St. Johann), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Martin, von Baar, in Waldkirch, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Widmer, Andreas, von Mosnang, in Mühlrüti (Kirchberg SG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hörler, Benno, von Speicher, in Pfäfers, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Anton genannt Toni, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Oberhelfenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5262428, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung St.Galler Landwirtschaft, in Flawil, CH-320.7.022.792-3, Stiftung (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 17, Publ. 5198892).
Domizil neu:
c/o St. Galler Bauernverband, Magdenauerstrasse 2, 9230 Flawil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gort, Erwin, von Pfäfers, in Vättis (Pfäfers), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Johann, von Fischingen, in Flawil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Freund, Walter, von Eichberg, in Eichberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofstetter, Alex, von Benken, in Kaltbrunn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Martin, von Baar, in Waldkirch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Abderhalden, Anni, von Alt St. Johann, in Alt St. Johann, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bitschnau, Lukas, von Kirchberg SG, in Kirchberg SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
allRe Revision AG (CH-020.3.032.546-7), in Lindau, Revisionsstelle.