Reports for Samuel Good
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Samuel Good
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3287057, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse Stadt Zürich, in Zürich, CHE-110.305.306, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2015, Publ. 2423549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sack, Oliver, von Binningen, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Good, Samuel, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhardt, Daniela, von Embrach, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüst, Samuel, von Lupfig, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2037851, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 8'225 vom 03.03.2015Pensionskasse Stadt Zürich, in Zürich, CHE-110.305.306, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015, Publ. 2027085).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuoni, Thomas, von Zell LU, in Hedingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leupi, Daniel, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Serra, Jorge, von Winterthur und Niederhelfenschwil, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bitterli, Pascal, von Wisen SO, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Golta, Raphael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Good, Samuel, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Hofmann, Rebekka, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Keller, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Mandaglio, Mattia, von Stabio, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Tönz, Constantin, von Vals, in Männedorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Wild, Stephan, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]. .
Publication number: 2027085, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse Stadt Zürich, in Zürich, CHE-110.305.306, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 152 vom 11.08.2014, Publ. 1656347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degiacomi, Peter, von Zürich, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hugi, Jürg, von Hedingen und Selzach, in Hedingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knecht, Markus, von Zürich und Leibstadt, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryf, Urs, von Rumisberg, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Alois, von Kriens, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vonlanthen, Ingeborg, von Zürich und Heitenried, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiger, Rudolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waser, Martin, von Zürich und Adlikon, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zbinden, Ursula, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Serra, Jorge, von Winterthur und Niederhelfenschwil, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leupi, Daniel, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuoni, Thomas, von Zell LU, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterli, Pascal, von Wisen SO, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Golta, Raphael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Good, Samuel, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofmann, Rebekka, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mandaglio, Mattia, von Stabio, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tönz, Constantin, von Vals, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wild, Stephan, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].