Reports for Cona Goneva
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Cona Goneva
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005736822, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Hotel Metro AG, in Basel, CHE-143.849.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2021, Publ. 1005330846). Gemäss Erklärung vom 28.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morgenbesser, Mischa, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schott, Katja, von Sissach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidinter AG (CHE-371.385.459), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manz, Ljubov, von Zürich, in Sliema (MT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Goneva, Cona, von Baar, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomik, Marco, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004588550, Commercial Registry Office Zug, (170)
Blagomanz AG, in Zug, CHE-102.054.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2019, Publ. 1004584426).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenz, Anna Katharina Susanne, genannt Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien];
Goneva, Cona, von Baar, in Cham, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR01-1004570706, Commercial Registry Office Zug, (170)
Blago GmbH, in Zug, CHE-411.795.707, Untermüli 9, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.02.2019.
Zweck:
Führung, Beratung, betriebswirtschaftliche Unterstützung und Wahrnehmung treuhänderischer Aufgaben von gewerblichen und anderen nach kaufmännischen Grundsätzen geführten Betrieben, vornehmlich des Gastgewerbes, Handel mit Waren aller Art, insbesondere solchen von und für Restaurants- und Hotelbetriebe sowie Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen aller Art, vornehmlich auf dem Gebiet des Gastgewerbes;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 07.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Blagomanz AG (CHE-102.054.208), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Manz, Ljubov, von Zürich, in Sliema (MT), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Goneva, Cona, von Baar, in Cham, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomik, Marco Michele Luca, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manz, Michael Caspar, österreichischer Staatsangehöriger, in Sliema (MT), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.