Reports for Yves Roger Gogniat
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Yves Roger Gogniat
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005717507, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Phalanx Consultancy GmbH, in Zürich, CHE-292.565.914, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004694452).
Domizil neu:
c/o S&C Services AG, Friesenbergstrasse 75, 8055 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gogniat, Yves Roger, von Baden, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blom, Mathias, von Nunningen, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005624470, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Vialtec GmbH, bisher in Zürich, CHE-132.686.175, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2021, Publ. 1005273537).
Statutenänderung:
22.03.2022.
Sitz neu:
Schübelbach.
Domizil neu:
c/o Luka Romanov, Alte Landstrasse 5, 8863 Buttikon SZ. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gogniat, Yves Roger, von Baden, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romanov, Luka, bulgarischer Staatsangehöriger, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Plovdiv (BG)].
Publication number: HR02-1005520428, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nomadlaw GmbH, in Zürich, CHE-215.705.234, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005038974).
Statutenänderung:
24.06.2022.
Sitz neu:
Herrliberg.
Domizil neu:
Bergstrasse 49, 8704 Herrliberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gogniat, Yves Roger, von Baden, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].