Reports for Orlando Gmür
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Orlando Gmür
Holdings
Newest SOGC notifications: Orlando Gmür
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004933975, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bieri Oey AG, in Diemtigen, CHE-103.404.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, S.0, Publ. 2349005).
Domizil neu:
Bächlenstrasse 4, 3753 Oey.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür-Aegerter, Irena, von Diemtigen und Oberwil im Simmental, in Oey (Diemtigen), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Gmür, Orlando, von Amden, in Oey (Diemtigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004733539, Commercial Registry Office Berne, (36)
BROT-EGGE AG, in Diemtigen, CHE-100.505.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, S.0, Publ. 2349011).
Firma neu:
BROT-EGGE AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.10.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür-Aegerter, Irena, von Diemtigen und Oberwil im Simmental, in Oey (Diemtigen), Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Gmür, Orlando, von Amden, in Oey (Diemtigen), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2294603, Commercial Registry Office Uri, (120)
Urner Kantonalbank, in Altdorf UR, CHE-108.954.665, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2015, Publ. 2051431).
Statutenänderung:
28.09.2014 (UKBG).
Zweck neu:
Die Bank dient der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons, indem sie als Universalbank die banküblichen Geschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt und dadurch für den Kanton eine Einnahmequelle bildet.
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Urner Kantonalbank (UKBG;
RB 70.1311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tresch, Urs, von Gurtnellen, in Schattdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gmür, Orlando, von Amden, in Seedorf UR, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bomatter, Valentin, von Schattdorf, in Schattdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bugnon, Christoph, von Reiden, in Uffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Furger, Hanspeter, von Silenen, in Schattdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Russi, Alfred genannt Fredi, von Andermatt, in Altdorf UR, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küttel, Renzo, von Vitznau, in Uerzlikon(Kappel am Albis), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Traxel, Urs, von Erstfeld, in Erstfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Volkart, Roland, von Höri, in Altdorf UR, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schattdorf];
Ziegler, Markus, von Flüelen, in Flüelen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bürglen UR];
Fischer, Petra, von Zürich, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien.