Reports for Christina Sagarika Ghosh
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christina Sagarika Ghosh
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005820980, Commercial Registry Office Zug, (170)
Second Mile Stiftung, in Steinhausen, CHE-113.377.561, Stiftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ghosh, Christina, von Wettingen, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2862407, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Braginsky Family Office AG, in Zürich, CHE-196.561.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2590123).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Incentive Asset Management AG, in Zürich (CHE-105.441.381), gemäss Fusionsvertrag vom 08.03.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 38'372'717.16 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 179'161.46 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ghosh, Christina Sagarika, von Wettingen, in Baldingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbel, Sandra, von Birmenstorf AG, in Birmenstorf AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyler, Thomas, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6090816, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung move on, in Baldingen, CH-400.7.033.943-0, Im Rank 18, 5333 Baldingen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
15.03.2011.
Zweck:
Unterstützung, Förderung und Entlastung von Familien und Einzelpersonen, vornehmlich in den Bereichen Ausbildung und Gesundheit. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung im In- und Ausland tätig.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 bis 7 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Hegewald, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Baldingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hegewald, Deborah, von Wettingen, in Baldingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ghosh, Christina, von Wettingen, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hess, Tobias, von Horgen, in Zufikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Allemann, Zinsli & Partner AG (CHE-102.128.717)[CH-350.3.006.098-8], in Chur, Revisionsstelle.